A.董事赵某于2016年8月离职,2016年12月将所持本公司股份全部转让
B.监事周某于2016年9月将所持本公司的1000股股份全部转让
C.董事吴某于2016年8月离职,2017年8月将所持本公司全部股份800股一次性转让
D.发起人王某于2016年11月转让了其所持有的本公司公开发行前已发行的股份总数的25%